Niels Melbye Frederiksen
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 1982 (42 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOGRENI OF COPENHAGEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 20.051' DKK MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM ApS (Nu: MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM A/S) (2023) |
Største underskud: | -30.026' DKK K/S RUNDFORBIVEJ 186-188, NÆRUM (2014) |
Største egenkapital: | 204.976' DKK MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM ApS (Nu: MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM A/S) (2023) |
Største gæld: | 30.539' DKK PHOENIX FILM INVESTMENTS ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos MILESTONES CAPITAL A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af MELBYE INVEST ApS (13 år 2 måneder) |
Det hele startede i 1982 hos SOGRENI OF COPENHAGEN ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Niels Melbye Frederiksen i 6 år 4 måneder, før stoppet d. 27. august 1988.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. maj 2006.
Direktørposter (1)
-
MELBYE INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2011
Bestyrelsesposter (1)
-
MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.10.2016
Tidslinje (156)
-
MILESTONES CAPITAL A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2021
Registreringsdato: 30.08.2021 -
MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM ApS (Nu: MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2016
Registreringsdato: 05.10.2016 -
MILESTONES CAPITAL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.11.2015
Registreringsdato: 13.11.2015
Blå bog (fortsat)
Niels har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2014 - 12.11.2015
Bestyrelsesmedlem
13.11.2015 - 30.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.01.2005 - 15.06.2006
Direktør
14.10.2009 - 01.07.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.05.2004 - 15.06.2006
Direktør
14.10.2009 - 30.05.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.09.2009 - 01.02.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor MELBYE INVEST ApS kunne fremvise et overskud på 4.888' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017 hvor MELBYE INVEST ApS kunne fremvise et underskud på 610' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 20.051' DKK (MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM ApS (Nu: MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 922' DKK (V. SHIPS DENMARK HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 204.976' DKK (MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM ApS (Nu: MILESTONES CAPITAL STANDARD PROGRAM A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.701' DKK (V. SHIPS DENMARK HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Melbye Invest AB.