Søren Otto Watson
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | SØREN WATSON'S TRAV-OG RIDEUDSTYR ApS (Direktør) |
Største overskud: | 114' DKK SUPRIME STAR ApS (2018) |
Største underskud: | -119' DKK SUPRIME STAR ApS (2017) |
Største egenkapital: | 17' DKK SUPRIME STAR ApS (2014) |
Største gæld: | 401' DKK SUPRIME STAR ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SUPRIME STAR ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kastaniebo v/Søren Watson (9 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1986 i SØREN WATSON'S TRAV-OG RIDEUDSTYR ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Søren Otto Watson i 4 år 6 måneder, før fratrædelsen d. 14. november 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. november 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SUPRIME STAR ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100%
Tidslinje (13)
-
SUPRIME STAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
SUPRIME STAR ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024 -
SUPRIME STAR ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.03.2024
Registreringsdato: 27.03.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
27.05.2014 - 23.03.2015
Direktør
27.03.2024 - 12.07.2024
Ejer
27.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.02.2019 - 29.12.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2003 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.04.2005 - 22.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
07.02.1997 - 22.03.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor SUPRIME STAR ApS kunne offentliggøre et underskud på 92' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Ulla Fischer Nielsen.