Steen Martin Fuhr Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 29. nov. 1990 (33 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GLS EXPRESS - GLOBALEXPRESS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2' DKK ANTS SHIPPING A/S (2015) |
Største underskud: | -1.053' DKK ANTS II A/S (Nu: MARTIN SHIPPING A/S) (2014) |
Største egenkapital: | -4.692' DKK ANTS SHIPPING A/S (2015) |
Største gæld: | 10.112' DKK ANTS II A/S (Nu: MARTIN SHIPPING A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af GLS EXPRESS - GLOBALEXPRESS ApS (3 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1990 ved GLS EXPRESS - GLOBALEXPRESS ApS (tidligere PM 2911 ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Steen Martin Fuhr Hansen i 3 år 6 måneder, før fratrædelsen den 6. juni 1994.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor andre post- og kurertjenester. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. oktober 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
brighton
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
brighton (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021 -
GOGS Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.09.2018
Registreringsdato: 24.09.2018 -
HR360 ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2018
Registreringsdato: 29.08.2018
Blå bog (fortsat)
Steen har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
13.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
19.01.2017 - 24.09.2018
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.12.2016 - 24.09.2018
Reel ejer
16.10.2017 - 24.09.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.2008 - 24.08.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
02.10.2008 - 06.03.2009
Ejerandel: Intet ejerskab