Kent Ewert
Erhvervsaktiv siden: | 13. okt. 1999 (24 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GPK HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.006' DKK PREBEN KJÆR A/S (Nu: GPK HOLDING A/S) (2013-14) |
Største underskud: | -305' DKK PREBEN KJÆR A/S (Nu: GPK HOLDING A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 4.676' DKK PREBEN KJÆR A/S (Nu: GPK HOLDING A/S) (2013-14) |
Største gæld: | 1.024' DKK PREBEN KJÆR A/S (Nu: GPK HOLDING A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Commercial Upside ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GPK HOLDING A/S (24 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1999 hos GPK HOLDING A/S (tidligere PREBEN KJÆR A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Kent Ewert nu bestreddet i 24 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 som viste et overskud på 68' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KE Consulting
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
GPK HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.10.1999
Tidslinje (14)
-
LI & KE Consult (Nu: KE Consulting) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2023
Registreringsdato: 01.02.2023 -
KLN EWERT HOLDING APS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022 -
Commercial Upside ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2022
Registreringsdato: 18.01.2022
Blå bog (fortsat)
Kent har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
13.10.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2016 - 30.01.2017
Direktør
19.01.2016 - 18.01.2022
Reel ejer
17.01.2017 - 13.03.2023
Bestyrelsesmedlem
31.01.2017 - 18.01.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
04.01.2016 - 21.02.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.01.2016 - 30.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Commercial Upside ApS kunne fremvise et underskud på 182' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kent' netværk er Gudrun Edith Kjær.