Tinna Damsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1988 (36 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEJERIET I JERNBANEGADE A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hestekøbgaard I/S (8 år) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1988 i MEJERIET I JERNBANEGADE A/S (tidligere A/S PSE NR. 2746) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Tinna Damsgaard i 5 år, før fratrædelsen d. 15. juni 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 14. juli 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hestekøbgaard I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (5)
-
Hestekøbgaard I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2016
Registreringsdato: 01.09.2016 -
TD Handel v/Tinna Damsgaard (Nu: TD Handel v/Tinna Damsgaard) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.08.2004
Registreringsdato: 09.08.2004 -
TD Handel v/Tinna Damsgaard (Nu: TD Handel v/Tinna Damsgaard) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.03.2003
Registreringsdato: 10.03.2003
Blå bog (fortsat)
Tinna har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
01.09.2016 - 02.11.2020
Ejer
01.09.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
03.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5% -
Stifter og Ejer
10.03.2003 - 09.08.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1988 - 15.06.1993
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Tinna' netværk er Hans Ulrik Damsgaard.