Leon Samsø Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2000 (24 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TELIA INTERNET A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 70' DKK NAG1 ApS (2015) |
Største underskud: | -1.280' DKK NAG1 ApS (2018) |
Største egenkapital: | 12' DKK LIVINGIS ApS (2015) |
Største gæld: | 5.970' DKK NAG1 ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos NAG1 ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NAG1 ApS (11 år 11 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2000 hos TELIA INTERNET A/S (tidligere TELIA PASSAGEN A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Leon Samsø Pedersen i 4 måneder, før stoppet d. 1. juni 2000.
Virksomhedens branche var dengang indenfor udbydere af internetadgang. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LIVINGIS ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
NAG1 ApS
Via LIVINGIS ApS
Direktørposter (2)
-
NAG1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2012 -
LIVINGIS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.01.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
NAG1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2012
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
LIVINGIS ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.01.2015
Registreringsdato: 13.01.2015 -
LIVINGIS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.01.2015
Registreringsdato: 13.01.2015 -
LIVINGIS v/Leon Samsø Pedersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014
Blå bog (fortsat)
Leon har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.10.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.03.2003 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
21.03.2006 - 31.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.01.2000 - 01.06.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Leon Samsø Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LIVINGIS ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -13' DKK. Igennem holdingselskabet LIVINGIS ApS har Leon derfor også ejerandele i NAG1 ApS (33.34-49.99%).
Se også koncerndiagram for Leon Samsø Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor NAG1 ApS kunne offentliggøre et overskud på 70' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor NAG1 ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.280' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (NAG1 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -13' DKK (LIVINGIS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.742' DKK (NAG1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Leon' netværk er Thomas Willum Jensen.