Arie Anthonie Weijsenfeld
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nøddeknækkeren I/S v/Arie W og Kenneth H (Ejer) |
Længste aktivitet: | Direktør af KASAF HOLDING ApS (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2006 hos Nøddeknækkeren I/S v/Arie W og Kenneth H som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kenneth Vinther Henriksen at Arie Anthonie Weijsenfeld stiftede Nøddeknækkeren I/S v/Arie W og Kenneth H den dag i maj 2006. Titlen som Ejer og Stifter havde Arie i 4 år 3 måneder, inden stoppet den 31. juli 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor detailhandel med dagligvarer via internet. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. juli 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WMC v/Anton Weijsenfeld
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
WMC v/Anton Weijsenfeld (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 22.03.2022
Registreringsdato: 22.03.2022 -
KASAF HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.09.2012
Registreringsdato: 12.09.2012 -
Nøddeknækkeren I/S v/Arie W og Kenneth H (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.07.2010
Registreringsdato: 31.07.2010
Blå bog (fortsat)
Arie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
22.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
24.09.2007 - 12.09.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2006 - 31.07.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager