Carsten Bisgaard Schrøder
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Carbi Skilte v/Carsten Schrøder (Ejer) |
Største overskud: | 1.305' DKK CARBI SKILTE A/S (2018) |
Største underskud: | -154' DKK Nani Invest ApS (2017) |
Største egenkapital: | 4.115' DKK Nani Invest ApS (2023) |
Største gæld: | 1.525' DKK CARBI SKILTE A/S (2020) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos CARBI SKILTE A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CARBI SKILTE A/S (12 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2003 ved Carbi Skilte v/Carsten Schrøder med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Carsten Bisgaard Schrøder der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Carsten i 9 år 6 måneder, før stoppet den 30. september 2012.
Virksomheden opererede indenfor malerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nani Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
CARBI SKILTE A/S
Via Nani Invest ApS
Direktørposter (2)
-
CARBI SKILTE A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.06.2012 -
Nani Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.12.2017
Bestyrelsesposter (1)
-
CARBI SKILTE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Nani Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
Nani Invest ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2024
Registreringsdato: 31.03.2024 -
CARBI SKILTE A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2017
Registreringsdato: 30.12.2017
Blå bog (fortsat)
Carsten har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
30.12.2017 - 31.03.2024
Direktør
30.12.2017 - Stadig aktiv
Ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
08.06.2012 - 30.12.2017
Bestyrelsesmedlem og Direktør
08.06.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.2017 - 31.03.2024
Reel ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.03.2003 - 30.09.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Carsten Bisgaard Schrøder er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Nani Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.115' DKK. Igennem holdingselskabet Nani Invest ApS har Carsten derfor også ejerandele i CARBI SKILTE A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Carsten Bisgaard Schrøder, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor CARBI SKILTE A/S kunne offentliggøre et overskud på 1.305' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017 hvor Nani Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 154' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 353' DKK (CARBI SKILTE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.115' DKK (Nani Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.750' DKK (CARBI SKILTE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Carsten' netværk er Birgitte Schrøder.