Erik Struve
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1983 (40 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ASX AF 10. MAJ 1993 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 874' DKK B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S (2021-22) |
Største underskud: | -29' DKK B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S (2014-15) |
Største egenkapital: | 4.223' DKK B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 2.515' DKK B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S (34 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1983 hos ASX AF 10. MAJ 1993 A/S (tidligere DANSK SYTILBEHØR A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Struve i 10 år 2 måneder, før stoppet d. 7. januar 1994.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1994 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 4. november 1994.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S
Ejerandel: 90-99.99% -
Erik Struve
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.08.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.1990
Tidslinje (6)
-
B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.07.2008
Registreringsdato: 14.07.2008 -
B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S
Tilknyttet som direktørDato: 09.08.2006
Registreringsdato: 09.08.2006 -
Erik Struve (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2003
Registreringsdato: 01.01.2003
Blå bog (fortsat)
Erik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
29.06.1990 - Stadig aktiv
Direktør
09.08.2006 - Stadig aktiv
Ejer
14.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 95% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.1983 - 07.01.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S kunne fremvise et overskud på 874' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor B. STRUVE. GARNGÅRDEN A/S kunne fremvise et underskud på 29' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Christoffer Struve Sømod.