Lasse Druedal Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ewing Enterprises i/s (Ejer) |
Største overskud: | 411' DKK Cucurucho IVS (Nu: Cucurucho ApS) (2021) |
Største underskud: | -113' DKK Cucuruchu ApS (2022) |
Største egenkapital: | 443' DKK Cucurucho IVS (Nu: Cucurucho ApS) (2021) |
Største gæld: | 2.251' DKK Cucurucho IVS (Nu: Cucurucho ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Cucuruchu ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af Cucuruchu ApS (6 år 6 måneder) |
Det startede i 2003 i Ewing Enterprises i/s i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jesper Isholm at Lasse Druedal Rasmussen stiftede Ewing Enterprises i/s den dag i februar 2003. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lasse i 1 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 1. november 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen herre- og dametøjsforretninger (blandet). Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. november 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JXDLD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Cucuruchu ApS
Via JXDLD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Cucuruchu ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2018 -
JXDLD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.10.2019
Tidslinje (13)
-
Cucurucho IVS (Nu: Cucurucho ApS)
Fratrådt som direktørDato: 16.03.2020
Registreringsdato: 16.03.2020 -
Cucurucho IVS (Nu: Cucurucho ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2020
Registreringsdato: 16.03.2020 -
Cucurucho IVS (Nu: Cucurucho ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 18.02.2020
Registreringsdato: 18.02.2020
Blå bog (fortsat)
Lasse har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
28.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
07.01.2019 - 16.03.2020
Reel ejer
07.01.2019 - 18.02.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
12.03.2018 - 18.02.2020
Direktør
12.03.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.03.2018 - 17.02.2020
Reel ejer
18.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2003 - 01.11.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lasse Druedal Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JXDLD HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 252' DKK. Gennem holdingselskabet JXDLD HOLDING ApS har Lasse derfor også andele i Cucuruchu ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Lasse Druedal Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Cucurucho IVS (Nu: Cucurucho ApS) kunne fremvise et overskud på 323' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Cucuruchu ApS kunne fremvise et underskud på 113' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 302' DKK (Cucuruchu ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 252' DKK (JXDLD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 45' DKK (Cucurucho IVS (Nu: Cucurucho ApS)).