Torben Rune Jakobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2009 (15 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rune-Jakobsen I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rune-Jakobsen Design (8 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2009 hos Rune-Jakobsen I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kari Rune Jakobsen at Torben Rune Jakobsen stiftede Rune-Jakobsen I/S den dag i januar 2009. Titlen som Ejer og Stifter bestred Torben i 5 år 2 måneder, før stoppet d. 31. marts 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rune-Jakobsen Design
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Designers Best I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Designers Best I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.09.2021
Registreringsdato: 17.09.2021 -
Rune-Jakobsen foodplank (Nu: Rune-Jakobsen Design) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2016
Registreringsdato: 01.06.2016
Blå bog (fortsat)
Torben har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
17.09.2021 - 31.12.2023
Reel ejer
06.08.2022 - 31.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2009 - 31.03.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager