Jesper Granzau Ravn
Erhvervsaktiv siden: | 14. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ravn-Data v/Jesper Ravn (Ejer) |
Største overskud: | 522' DKK RAVN Co-Pack ApS (2022-23) |
Største underskud: | -92' DKK SICO Anlæg IVS (Nu: SICO Anlæg ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 446' DKK RAVN Co-Pack ApS (2022-23) |
Største gæld: | 4.597' DKK RAVN Bane II IVS (Nu: Anpartsselskabet TBSV af 01.11.2017) (2022) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos RAVN Bane II IVS (Nu: Anpartsselskabet TBSV af 01.11.2017) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af SICO Anlæg ApS (8 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2003 hos Ravn-Data v/Jesper Ravn i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Jesper Granzau Ravn der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Jesper i 3 måneder, inden stoppet den 13. juni 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 13. juni 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SICO Anlæg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Anpartsselskabet TBSV af 01.11.2017 UNDER KONKURS
Via SICO Anlæg ApS -
RAVN Co-Pack ApS
Via SICO Anlæg ApS -
Ravn Bane ApS
Via SICO Anlæg ApS
Direktørposter (2)
-
SICO Anlæg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2016 -
Ravn Bane ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2023
Repræsentant (1)
-
Odins Henchmen MC
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.03.2024
Tidslinje (30)
-
Odins Henchmen MC
Tilknyttet som repræsentantDato: 05.03.2024
Registreringsdato: 05.03.2024 -
RAVN Bane II IVS (Nu: Anpartsselskabet TBSV af 01.11.2017)
Fratrådt som direktørDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023 -
Ravn Bane ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.12.2023
Registreringsdato: 06.12.2023
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
05.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
06.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.2017 - 06.12.2023
Reel ejer
01.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
29.01.2016 - 29.01.2016
Direktør
29.01.2016 - Stadig aktiv
Ejer
31.10.2017 - 05.08.2019
Ejer
27.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jesper Granzau Ravn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SICO Anlæg ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 274' DKK. Gennem sit holdingselskab SICO Anlæg ApS har Jesper dermed også andele i Anpartsselskabet TBSV af 01.11.2017 (100%), RAVN Co-Pack ApS (100%) samt Ravn Bane ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Jesper Granzau Ravn, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor RAVN Bane II IVS (Nu: Anpartsselskabet TBSV af 01.11.2017) landede et overskud på 260' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SICO Anlæg IVS (Nu: SICO Anlæg ApS) landede et underskud på 92' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 522' DKK (RAVN Co-Pack ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 92' DKK (SICO Anlæg IVS (Nu: SICO Anlæg ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 446' DKK (RAVN Co-Pack ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 274' DKK (SICO Anlæg IVS (Nu: SICO Anlæg ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Birgit Marie Kjeldsen.