Tore Christian Svendsen
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Aquamation v/Tore Christian Svendsen (Ejer) |
Største overskud: | 13.195' DKK TC Svendsen Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -3.357' DKK BIO-AQUA A/S (2022) |
Største egenkapital: | 13.177' DKK TC Svendsen Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 9.504' DKK MOBILE FITNESS A/S (2015) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos BIO-AQUA A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MOBILE FITNESS A/S (8 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 hos Aquamation v/Tore Christian Svendsen (tidligere Aquamation v/Tore Christian Svendsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Tore Christian Svendsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Tore i 2 år, inden stoppet den 1. marts 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TC Svendsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
TC Svendsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2022 -
Montrose Environmental Group Denmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
TC Svendsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.03.2022
Registreringsdato: 11.03.2022 -
Vandrensning.com ApS (Nu: Montrose Environmental Group Denmark ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 11.03.2022
Registreringsdato: 11.03.2022 -
TC Svendsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.03.2022
Registreringsdato: 11.03.2022
Blå bog (fortsat)
Tore har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.03.2022 - 31.07.2023
Direktør
11.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
01.04.2016 - 31.12.2019
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.04.2016 - 30.12.2019
Ejer
26.05.2016 - 30.12.2019
Ejerandel: 25-33.33% -
Bestyrelsesmedlem
04.04.2008 - 08.08.2016
Bestyrelsesmedlem
11.08.2016 - 25.01.2017
Bestyrelsesmedlem
25.01.2017 - 03.02.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Tore Christian Svendsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TC Svendsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.177' DKK. Igennem sit holdingselskab TC Svendsen Holding ApS har Tore dermed også ejerandele i samt .
Se også koncerndiagram for Tore Christian Svendsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor TC Svendsen Holding ApS fremviste et overskud på 13.195' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor BIO-AQUA A/S fremviste et underskud på 1.050' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 13.195' DKK (TC Svendsen Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (AGRO AIR ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.177' DKK (TC Svendsen Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 122' DKK (AGRO AIR ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tore' netværk er Ryan Thomas Brokamp.