Søren Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Medietek - EBH Århus I/S v/Søren Petersen og Mikkel Vindfeldt Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 491' DKK MEDIETEK A/S (Nu: Aktieselskabet af 3 Januar 2006) (2015-16) |
Største underskud: | -1.570' DKK MEDIETEK A/S (Nu: Aktieselskabet af 3 Januar 2006) (2017-18) |
Største egenkapital: | 112' DKK Medietek Systems ApS (2023) |
Største gæld: | 7.457' DKK MEDIETEK A/S (Nu: Aktieselskabet af 3 Januar 2006) (2020-21) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos MEDIETEK A/S (Nu: Aktieselskabet af 3 Januar 2006) (2015-16) |
Længste aktivitet: | Ejer af MEDIETEK HOLDING ApS (18 år 8 måneder) |
Det hele startede i 2003 i Medietek - EBH Århus I/S v/Søren Petersen og Mikkel Vindfeldt Nielsen (tidligere Medietek v/Søren Petersen og Jonas Hoffmann) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jonas Juelshøj Hoffmann at Søren Petersen stiftede Medietek - EBH Århus I/S v/Søren Petersen og Mikkel Vindfeldt Nielsen den dag i marts 2003. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Søren i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 3. januar 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen engroshandel med radio og tv mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 3. januar 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MEDIETEK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Medietek Systems ApS
Via MEDIETEK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
MEDIETEK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2022 -
Medietek Systems ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2022
Tidslinje (23)
-
Medietek Systems ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.11.2022
Registreringsdato: 01.11.2022 -
Medietek Systems ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.10.2022
Registreringsdato: 31.10.2022 -
MEDIETEK HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2022
Registreringsdato: 13.06.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.01.2006 - 30.06.2011
Bestyrelsesmedlem
03.01.2006 - 22.10.2019
Direktør
03.01.2006 - 23.10.2019
Reel ejer
01.07.2011 - 23.02.2023
Bestyrelsesmedlem
23.10.2019 - 29.03.2022
Ejerandel: 52,5% -
Ejer
08.04.2022 - 31.10.2022
Direktør og Reel ejer
01.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.01.2006 - 13.06.2022
Ejer
05.01.2006 - Stadig aktiv
Direktør
13.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2010 - 14.01.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.11.2007 - 11.06.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Petersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MEDIETEK HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -1.159' DKK. Gennem holdingselskabet MEDIETEK HOLDING ApS har Søren derfor også andele i Medietek Systems ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Søren Petersen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor MEDIETEK A/S (Nu: Aktieselskabet af 3 Januar 2006) kunne fremvise et overskud på 491' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor MEDIETEK A/S (Nu: Aktieselskabet af 3 Januar 2006) kunne fremvise et underskud på 1.570' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Ole Bjørn Andersen.