Søren Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Investmore Søren Andersen & Thomas Laursen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jagtværkstedet (5 år 4 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2003 i Investmore Søren Andersen & Thomas Laursen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Thomas Michael Redder Laursen at Søren Andersen stiftede Investmore Søren Andersen & Thomas Laursen den dag i februar 2003. Hvervet som Ejer og Stifter havde Søren i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 9. juni 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 9. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jagtværkstedet
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Jagtværkstedet (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2019
Registreringsdato: 08.05.2019 -
Mobibobi.dk I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2008
Registreringsdato: 30.06.2008 -
Investmore Søren Andersen & Thomas Laursen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.06.2004
Registreringsdato: 09.06.2004
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
09.06.2004 - 30.06.2008
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2003 - 09.06.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager