Mikkel Lerche Poulstrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | MLP Taxi og Busser (Ejer) |
Største overskud: | 334' DKK LP Busser Holding ApS (2015) |
Største underskud: | -577' DKK LP Busser Holding ApS (2018) |
Største egenkapital: | 517' DKK LP Busser ApS (2021) |
Største gæld: | 2.217' DKK LP Busser Holding ApS (2017) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos LP Busser Holding ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af MLP Taxi og Busser (15 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2003 i MLP Taxi og Busser (tidligere MLP Vikarservice v/Mikkel Lerche Poulsen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Mikkel Lerche Poulstrup der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mikkel i 15 år 1 måned, inden stoppet d. 31. marts 2018.
Virksomheden arbejdede indenfor taxikørsel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LP Busser Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Holgers Taxi ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LP Busser ApS
Via LP Busser Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Holgers Taxi ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2019 -
LP Busser ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.01.2017
Tidslinje (15)
-
Holgers Taxi ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.09.2019
Registreringsdato: 10.09.2019 -
Holgers Taxi ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2019
Registreringsdato: 10.09.2019 -
MLP Vikarservice v/Mikkel Lerche Poulsen (Nu: MLP Taxi og Busser) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2018
Registreringsdato: 31.03.2018
Blå bog (fortsat)
Mikkel har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
10.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Ejer
16.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via LP Busser Holding ApS -
Stifter og Ejer
01.02.2003 - 31.03.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
07.06.2011 - Stadig aktiv
Ejer
18.06.2015 - 31.12.2017
Ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2015 - 07.01.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor LP Busser Holding ApS landede et overskud på 334' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor LP Busser Holding ApS landede et underskud på 577' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 148' DKK (LP Busser Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 191' DKK (Holgers Taxi ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 244' DKK (LP Busser ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -542' DKK (LP Busser Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mikkel' netværk er Jeppe Lerche Poulstrup.