Søren Østergaard Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 9. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Golf branding v/Søren Østergaard Kristensen (Ejer) |
Største overskud: | 508' DKK AARHUS FREMAD FODBOLD A/S (Nu: AARHUS FREMAD FODBOLD ApS) (2018) |
Største underskud: | -2.105' DKK AARHUS FREMAD FODBOLD A/S (Nu: AARHUS FREMAD FODBOLD ApS) (2022) |
Største egenkapital: | -54' DKK House of Originals ApS (2016) |
Største gæld: | 8.761' DKK AARHUS FREMAD FODBOLD A/S (Nu: AARHUS FREMAD FODBOLD ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos AARHUS FREMAD FODBOLD A/S (Nu: AARHUS FREMAD FODBOLD ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Golf branding v/Søren Østergaard Kristensen (21 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2003 hos Golf branding v/Søren Østergaard Kristensen (tidligere Golf branding v/Søren Østergaard Kristensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Søren Østergaard Kristensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 21 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor forhandlere af sports- og campingudstyr.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Golf branding v/Søren Østergaard Kristensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
House of Originals ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2018
Registreringsdato: 27.05.2018 -
House of Originals ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.11.2016
Registreringsdato: 09.11.2016 -
AARHUS FREMAD FODBOLD A/S (Nu: AARHUS FREMAD FODBOLD ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2014
Registreringsdato: 01.12.2014
Blå bog (fortsat)
Søren har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.11.2016 - 27.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.05.2010 - 01.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor AARHUS FREMAD FODBOLD A/S (Nu: AARHUS FREMAD FODBOLD ApS) kunne fremvise et underskud på 909' DKK.