Jakob Kjærhus Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dalby Entreprenørene (Ejer) |
Største overskud: | 1.082' DKK DALBY MASKINUDLEJNING ApS (Nu: DALBY ApS) (2016) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 5.190' DKK Dalby Holding, Kolding ApS (2023) |
Største gæld: | 6.343' DKK DALBY MASKINUDLEJNING ApS (Nu: DALBY ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos DALBY MASKINUDLEJNING ApS (Nu: DALBY ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af DALBY ApS (17 år 3 måneder) |
Det hele startede i 2003 i Dalby Entreprenørene i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Kim Anders Roager Nielsen at Jakob Kjærhus Larsen stiftede Dalby Entreprenørene den dag i februar 2003. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jakob i 4 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 30. juli 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. juli 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dalby Holding, Kolding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DALBY ApS
Via Dalby Holding, Kolding ApS
Direktørposter (1)
-
Dalby Holding, Kolding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
DALBY ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2013
Tidslinje (8)
-
Dalby Holding, Kolding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.06.2016
Registreringsdato: 23.06.2016 -
Dalby Holding, Kolding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.06.2016
Registreringsdato: 23.06.2016 -
DALBY MASKINUDLEJNING ApS (Nu: DALBY ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.06.2016
Registreringsdato: 22.06.2016
Blå bog (fortsat)
Jakob har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
29.05.2007 - Stadig aktiv
Ejer
21.11.2012 - 22.06.2016
Reel ejer
21.11.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
01.05.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.02.2003 - 30.07.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016 hvor DALBY MASKINUDLEJNING ApS (Nu: DALBY ApS) kunne fremvise et overskud på 1.082' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 790' DKK (DALBY MASKINUDLEJNING ApS (Nu: DALBY ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.190' DKK (Dalby Holding, Kolding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.503' DKK (DALBY MASKINUDLEJNING ApS (Nu: DALBY ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jakob' netværk er Folke Bjerg.