Lars Søndergaard Guldbæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SignWork v/Lars Søndergaard (Ejer) |
Største overskud: | 16.416' DKK ABC SKILTE ApS (Nu: Coviværn ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -681' DKK ABC SKILTE ApS (Nu: Coviværn ApS) (2023-24) |
Største egenkapital: | 16.027' DKK LS GULDBÆK ApS (2023-24) |
Største gæld: | 6.532' DKK ABC SKILTE ApS (Nu: Coviværn ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos ABC SKILTE ApS (Nu: Coviværn ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af LS GULDBÆK ApS (13 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2003 i SignWork v/Lars Søndergaard (tidligere SignWorks v/Lars Søndergaard) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Lars Søndergaard Guldbæk der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lars i 10 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 12. september 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 12. september 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LS GULDBÆK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Coviværn ApS
Via LS GULDBÆK ApS
Direktørposter (2)
-
LS GULDBÆK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2011 -
Coviværn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2013
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Blue Logistics Delivery A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2024
Registreringsdato: 29.03.2024 -
Blue Logistics Delivery A/S
Fratrådt som direktørDato: 21.03.2024
Registreringsdato: 21.03.2024 -
Blue Logistics Delivery A/S
Tilknyttet som direktørDato: 18.03.2024
Registreringsdato: 18.03.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
07.06.2011 - Stadig aktiv
Direktør
01.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
06.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
18.03.2024 - 29.03.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.02.2003 - 12.09.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lars Søndergaard Guldbæk er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LS GULDBÆK ApS (100% ejerskab), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 16.027' DKK. Igennem holdingselskabet LS GULDBÆK ApS har Lars derfor også ejerandele i Coviværn ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Lars Søndergaard Guldbæk, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ABC SKILTE ApS (Nu: Coviværn ApS) kunne offentliggøre et overskud på 16.416' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor ABC SKILTE ApS (Nu: Coviværn ApS) kunne offentliggøre et underskud på 681' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.319' DKK (LS GULDBÆK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 681' DKK (ABC SKILTE ApS (Nu: Coviværn ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 16.027' DKK (LS GULDBÆK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -381' DKK (ABC SKILTE ApS (Nu: Coviværn ApS)).