Stine Juul-Normann
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gentofte Blomster v/ S.Sørensen & T.Morthorst (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Prikken over I ét (4 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2003 i Gentofte Blomster v/ S.Sørensen & T.Morthorst i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Tine Morthorst at Stine Juul-Normann stiftede Gentofte Blomster v/ S.Sørensen & T.Morthorst den dag i februar 2003. Hvervet som Ejer og Stifter havde Stine i 2 år 4 måneder, inden stoppet d. 16. juni 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor blomsterforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 16. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Prikken over I ét
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
S Juul-Normann (Nu: Prikken over I ét) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2020
Registreringsdato: 01.05.2020 -
Gentofte Blomster v/ S.Sørensen & T.Morthorst (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 16.06.2005
Registreringsdato: 16.06.2005 -
Gentofte Blomster v/ S.Sørensen & T.Morthorst (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2003
Registreringsdato: 01.02.2003
Blå bog (fortsat)
Stine har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 8 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
10.09.2018 - 31.07.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.02.2003 - 16.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager