Sonny Liston
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kalundborg Dyreklinik I/S v/ Bo Thilkjer Eriksen & Sonny Liston (Ejer) |
Største overskud: | 4.997' DKK Kalundborg Dyrehospital ApS (Nu: SL Kalundborg Ejendomme ApS) (2021) |
Største underskud: | -98' DKK Kalundborg Dyrehospital ApS (Nu: SL Kalundborg Ejendomme ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 10.320' DKK Kalundborg Dyrehospital ApS (Nu: SL Kalundborg Ejendomme ApS) (2021) |
Største gæld: | 2.987' DKK Kalundborg Dyrehospital ApS (Nu: SL Kalundborg Ejendomme ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Kalundborg Dyrehospital ApS (Nu: SL Kalundborg Ejendomme ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kalundborg Dyrehospital v/S.Liston (15 år 5 måneder) |
Det hele begyndte den dag i 2003 i Kalundborg Dyreklinik I/S v/ Bo Thilkjer Eriksen & Sonny Liston i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Bo Thilkjer Eriksen at Sonny Liston stiftede Kalundborg Dyreklinik I/S v/ Bo Thilkjer Eriksen & Sonny Liston den dag i februar 2003. Hvervet som Ejer og Stifter havde Sonny i 2 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SL Kalundborg Ejendomme ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SL Kalundborg Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Sonny Liston (Nu: Kalundborg Dyrehospital v/S.Liston) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2019
Registreringsdato: 30.06.2019 -
Kalundborg Dyrehospital ApS (Nu: SL Kalundborg Ejendomme ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.06.2019
Registreringsdato: 25.06.2019 -
Kalundborg Dyrehospital ApS (Nu: SL Kalundborg Ejendomme ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 25.06.2019
Registreringsdato: 25.06.2019
Blå bog (fortsat)
Sonny har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
25.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.2004 - 30.06.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2003 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Kalundborg Dyrehospital ApS (Nu: SL Kalundborg Ejendomme ApS) landede et overskud på 4.997' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Kalundborg Dyrehospital ApS (Nu: SL Kalundborg Ejendomme ApS) landede et underskud på 98' DKK.