Bo Kaasing Uder
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hereford house (Stifter) |
Største overskud: | 200' DKK Restaurant Glashuset IVS (2015) |
Største underskud: | -143' DKK Crows Turn holding IVS (Nu: Crows Turn holding ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 203' DKK Restaurant Glashuset IVS (2016) |
Største gæld: | 2.888' DKK Crows Turn holding IVS (Nu: Crows Turn holding ApS) (2019) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Restaurant Glashuset IVS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hereford house (21 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2003 i Hereford house (tidligere Hereford House v/Bo Kaasing Uder) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Bo Kaasing Uder og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Bo nu besiddet i 21 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor restauranter.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Hereford house
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Crows Turn holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Crows Turn holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Restaurant Glashuset IVS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2018
Registreringsdato: 03.07.2018 -
Restaurant Glashuset IVS
Fratrådt som direktørDato: 08.03.2018
Registreringsdato: 08.03.2018 -
Restaurant Glashuset IVS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2018
Registreringsdato: 08.03.2018
Blå bog (fortsat)
Bo har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
16.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
16.03.2015 - 03.07.2018
Bestyrelsesmedlem
08.03.2018 - 03.07.2018
Ejerandel: 50%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor Restaurant Glashuset IVS landede et overskud på 200' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Crows Turn holding IVS (Nu: Crows Turn holding ApS) landede et underskud på 143' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bo' netværk er Lotte Uder Johansen.