Anders Kobberup
Erhvervsaktiv siden: | 10. jan. 2003 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Merkobb/M Merrild/A Kobberup/M Merrild (Ejer) |
Største overskud: | 1.145' DKK Pixizoo ApS (Nu: PXZ ApS) (2020) |
Største underskud: | -24.605' DKK Pixizoo ApS (Nu: PXZ ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 10.335' DKK Pixizoo ApS (Nu: PXZ ApS) (2020) |
Største gæld: | 56.239' DKK Pixizoo ApS (Nu: PXZ ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos Pixizoo ApS (Nu: PXZ ApS) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af KOBB HOLDING ApS (10 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2003 ved Merkobb/M Merrild/A Kobberup/M Merrild i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Morten Kehlet Merrild, Mads Kehlet Merrild at Anders Kobberup stiftede Merkobb/M Merrild/A Kobberup/M Merrild den dag i januar 2003. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anders i 1 år 8 måneder, før stoppet den 30. september 2004.
Virksomheden opererede indenfor avl af andet kvæg og bøfler. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. september 2004.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NOPEL
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
KOBB HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KOBB HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
NOPEL (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.04.2021
Registreringsdato: 30.04.2021 -
Pixizoo ApS (Nu: PXZ ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.04.2021
Registreringsdato: 23.04.2021 -
Pixizoo Aps (Nu: PXZ ApS)
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2020
Registreringsdato: 15.11.2020
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
30.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
04.11.2013 - 07.03.2019
Direktør
01.01.2016 - 15.11.2020
Bestyrelsesmedlem
07.03.2019 - 23.04.2021
Ejerandel: 30% -
Stifter og Direktør
04.11.2013 - 27.11.2018
Ejer
04.11.2013 - Stadig aktiv
Direktør
07.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.01.2003 - 30.09.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anders Kobberup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KOBB HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 842' DKK. Gennem holdingselskabet KOBB HOLDING ApS har Anders derfor også andele i og .
Udforsk også koncerndiagram for Anders Kobberup, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Pixizoo ApS (Nu: PXZ ApS) kunne fremvise et overskud på 1.145' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Pixizoo ApS (Nu: PXZ ApS) kunne fremvise et underskud på 4.084' DKK.