Inge Wittendorff
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Inge Hørup (Ejer) |
Største overskud: | 1.091' DKK MARITIME DANMARK ApS (Nu: Scandinavian Maritime Fair ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -1.150' DKK MARITIME DANMARK ApS (Nu: Scandinavian Maritime Fair ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 501' DKK MARITIME DANMARK ApS (Nu: Scandinavian Maritime Fair ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 4.274' DKK MARITIME DANMARK ApS (Nu: Scandinavian Maritime Fair ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MARITIME DANMARK ApS (Nu: Scandinavian Maritime Fair ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Inge Hørup (19 år 3 måneder) |
Erhvervskarrieren startede i 2002 hos Inge Hørup i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Inge Wittendorff der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Inge i 2 år 8 måneder, før stoppet d. 31. maj 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen selvstændigt udøvende kunstnere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Inge Hørup
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ERHVERVSMAGASINERNE ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Tidslinje (8)
-
ERHVERVSMAGASINERNE ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.09.2023
Registreringsdato: 04.09.2023 -
ERHVERVSMAGASINERNE ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.08.2023
Registreringsdato: 23.08.2023 -
ERHVERVSMAGASINERNE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.08.2023
Registreringsdato: 22.08.2023
Blå bog (fortsat)
Inge har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.10.2015 - 10.04.2023
Reel ejer
11.04.2023 - 15.04.2024
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.10.2012 - 22.08.2023
Reel ejer
01.10.2012 - 22.08.2023
Direktør
10.07.2015 - 04.09.2023
Ejer
23.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2002 - 31.05.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ERHVERVSMAGASINERNE ApS kunne fremvise et overskud på 744' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor ERHVERVSMAGASINERNE ApS kunne fremvise et underskud på 275' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 744' DKK (ERHVERVSMAGASINERNE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 258' DKK (MARITIME DANMARK ApS (Nu: Scandinavian Maritime Fair ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 257' DKK (ERHVERVSMAGASINERNE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Inge' netværk er René Hans Wittendorff.