Kristian Kjær
Status: Ikke aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv: | 28. jan. 2003 - 3. mar. 2021 |
Karrieren startede hos: | På Bjerget v/Kristian Kjær (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af På Bjerget v/Kristian Kjær (21 år 8 måneder) |
Det startede i 2003 hos På Bjerget v/Kristian Kjær i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Kristian Kjær og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Kristian nu bestreddet i 21 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen døgninstitutioner for børn og unge.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
På Bjerget v/Kristian Kjær
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Strip - Strike Travel I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 03.03.2021
Registreringsdato: 03.03.2021 -
Strip - Strike Travel I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.04.2018
Registreringsdato: 20.04.2018 -
På Bjerget v/Kristian Kjær (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.01.2003
Registreringsdato: 28.01.2003
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
28.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.04.2018 - 03.03.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?