Søren Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2003 - 9. jun. 2017 |
Karrieren startede hos: | Sørens køreskole/Søren Jensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sørens køreskole/Søren Jensen (21 år 8 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2003 i Sørens køreskole/Søren Jensen (tidligere Byen's Køreskole/Søren Jensen) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Søren Jensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Søren nu bestreddet i 21 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor køreskoler.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Sørens køreskole/Søren Jensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
Anita og Søren´s Køreskole I/S v/Anita B Støve og Søren Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.06.2017
Registreringsdato: 09.06.2017 -
Anita og Søren´s Køreskole I/S v/Anita B Støve og Søren Jensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2006
Registreringsdato: 01.03.2006 -
Byen's Køreskole/Søren Jensen (Nu: Sørens køreskole/Søren Jensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2003
Registreringsdato: 01.01.2003
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2006 - 09.06.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager