Jørn Schrøder
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SIEMENS TECHNOLOGY SERVICES A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.862' DKK ALFRED JENSEN & SØN A/S (2017) |
Største underskud: | -2.731' DKK ALFRED JENSEN & SØN A/S (2019) |
Største egenkapital: | 7.399' DKK A/S KNUD KNUDSEN. IKAST (2023) |
Største gæld: | 10.435' DKK ALFRED JENSEN & SØN A/S (2014) |
Flest årsværk: | 38 årsværk hos A/S C. ERICHSEN & SØN (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Schrøder Consult v/Jørn Schrøder (21 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1996 hos SIEMENS TECHNOLOGY SERVICES A/S (tidligere H.P. KNUDSEN. HPK-EL A/S. HEDENSTED) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør havde Jørn Schrøder i 4 år 2 måneder, inden stoppet den 15. marts 2000.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. juli 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Schrøder Consult v/Jørn Schrøder
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (43)
-
VILDSUND EL A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 1. SEPTEMBER 2001)
Fratrådt som direktørDato: 26.02.2015
Registreringsdato: 26.02.2015 -
A/S KNUD KNUDSEN. IKAST (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2010
Registreringsdato: 01.10.2010 -
A/S C. ERICHSEN & SØN (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.10.2010
Registreringsdato: 01.10.2010
Blå bog (fortsat)
Jørn har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.02.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2004 - 30.09.2008
Direktør
30.09.2008 - 26.02.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.04.2008 - 01.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.04.2005 - 28.03.2006
Bestyrelsesmedlem
22.04.2008 - 01.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2005 - 01.08.2006
Direktør
01.08.2006 - 07.12.2006
Bestyrelsesmedlem
30.09.2008 - 01.10.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørn har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år fra 2003 til 2010 hos ALFRED JENSEN & SØN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.823' DKK (A/S KNUD KNUDSEN. IKAST).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 670' DKK (ALFRED JENSEN & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.399' DKK (A/S KNUD KNUDSEN. IKAST).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 365' DKK (C. V. CHRISTENSEN A/S (Nu: SUPA Vejle ApS)).