Jesper Hviid Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skorstensfejerfirmaet Kjær I/S v/S Aa Kjær & J H Kjær (Ejer) |
Største overskud: | 685' DKK Øernes Ventilationsrens ApS (2022-23) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 694' DKK Øernes Ventilationsrens ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af Skorstensfejermester Jesper H Kjær (13 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2003 i Skorstensfejerfirmaet Kjær I/S v/S Aa Kjær & J H Kjær med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Svend Aage Kjær at Jesper Hviid Kjær stiftede Skorstensfejerfirmaet Kjær I/S v/S Aa Kjær & J H Kjær den dag i januar 2003. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jesper i 8 år, før fratrædelsen d. 7. januar 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen skorstensfejning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 7. januar 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Skorstensfejermester Jesper H Kjær
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Hviid Kjær Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
Øernes Ventilationsrens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2020 -
Hviid Kjær Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.01.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
Ventilationsrens Interim Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024 -
Hviid Kjær Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024 -
Ventilationsrens Interim Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.01.2024
Registreringsdato: 26.01.2024
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
26.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
18.12.2023 - 26.01.2024
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
07.09.2020 - 18.12.2023
Reel ejer og Direktør
07.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
25.08.2006 - 06.06.2016
Ejer
03.01.2011 - 06.06.2016
Ejerandel: 100%
Jesper Hviid Kjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hviid Kjær Holding ApS (100% ejerskab). Igennem holdingselskabet Hviid Kjær Holding ApS har Jesper derfor også ejerandele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Hviid Kjær, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Øernes Ventilationsrens ApS kunne offentliggøre et overskud på 685' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Karsten Murel.