Martin Højland Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Martin Højland Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 12.469' DKK M H ELEKTRIC ApS (Nu: MH ELEKTRIC A/S) (2022) |
Største underskud: | -578' DKK OCM HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 13.059' DKK M H ELEKTRIC ApS (Nu: MH ELEKTRIC A/S) (2023) |
Største gæld: | 17.498' DKK M H ELEKTRIC ApS (Nu: MH ELEKTRIC A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 88 årsværk hos M H ELEKTRIC ApS (Nu: MH ELEKTRIC A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af OCM HOLDING ApS (13 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2003 ved Martin Højland Nielsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Martin Højland Nielsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 3 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OCM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BB EL-SERVICE ApS
Via OCM HOLDING ApS -
NIELSEN & LARSEN EJENDOMME ApS
Via OCM HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
OCM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2011 -
NIELSEN & LARSEN EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
BB EL-SERVICE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
BB EL-SERVICE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
Højland Elektric ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.11.2018
Registreringsdato: 05.11.2018 -
M H ELEKTRIC ApS (Nu: MH ELEKTRIC A/S)
Fratrådt som direktørDato: 01.04.2016
Registreringsdato: 01.04.2016
Blå bog (fortsat)
Martin har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer og Direktør
08.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.06.2011 - Stadig aktiv
Ejer
15.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.04.2016 - 05.11.2018
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.06.2004 - 01.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor OCM HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.069' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor OCM HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 578' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.618' DKK (M H ELEKTRIC ApS (Nu: MH ELEKTRIC A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.059' DKK (M H ELEKTRIC ApS (Nu: MH ELEKTRIC A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.035' DKK (NIELSEN & LARSEN EJENDOMME ApS).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Kurt Bjerregaard Pedersen.