Malene Diesbjerg Normann
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | L N Totalentreprise (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -555' DKK Bio Property Services ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 31' DKK Diesbjerg Holding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 3.568' DKK Bio Property Services ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Bio Property Services ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af KornerupDK (5 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 hos L N Totalentreprise (tidligere LN Ejendomsservice/ frk. Normann I/S) som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Lars Nielsen at Malene Diesbjerg Normann stiftede L N Totalentreprise den dag i marts 2003. Titlen som Ejer og Stifter havde Malene i 3 år 3 måneder, inden stoppet den 30. juni 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KornerupDK
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Diesbjerg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bio Property Services ApS
Via Diesbjerg Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Diesbjerg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2022 -
Bio Property Services ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
Bio Property Services ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
Bio Property Services ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2024
Registreringsdato: 14.03.2024 -
Bio Property Services ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.11.2022
Registreringsdato: 22.11.2022 -
Diesbjerg Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2022
Registreringsdato: 21.11.2022
Blå bog (fortsat)
Malene har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
22.11.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
14.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via Diesbjerg Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 31.01.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.03.2003 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Malene Diesbjerg Normann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Diesbjerg Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 31' DKK. Igennem sit holdingselskab Diesbjerg Holding ApS har Malene dermed også ejerandele i Bio Property Services ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Malene Diesbjerg Normann, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Bio Property Services ApS fremviste et underskud på 555' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 555' DKK (Bio Property Services ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 31' DKK (Diesbjerg Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -398' DKK (Bio Property Services ApS).
En af de forbindelser som går igen i Malene' netværk er Anders Nørgaard Kjeldsen.