Tommy Wallstrøm Winter
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Winther & Hagelund Entreprise (Ejer) |
Største overskud: | 1.113' DKK HEDEBOVEJ ApS (Nu: ABSALONSGADE 1 ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -1.959' DKK WISH APS (Nu: Unelco ApS) (2019-20) |
Største egenkapital: | 4.538' DKK ApS KBUS 17 NR. 2523 (Nu: TOMMY HOLDING ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 3.856' DKK WISH APS (Nu: Unelco ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos WISH APS (Nu: Unelco ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af TOMMY HOLDING ApS (21 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2002 ved Winther & Hagelund Entreprise i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Peter Allan Hagelund at Tommy Wallstrøm Winter stiftede Winther & Hagelund Entreprise den dag i december 2002. Rollen som Ejer og Stifter bestred Tommy i 1 måned, før stoppet den 31. december 2002.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
WNTR
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TOMMY HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
HBU ApS
Via TOMMY HOLDING ApS -
Unelco ApS
Via TOMMY HOLDING ApS -
Ejendomsselskabet Hvidtfeldt & Winter ApS
Via TOMMY HOLDING ApS -
Buddingevej 231 ApS
Via TOMMY HOLDING ApS
Direktørposter (5)
-
Unelco ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.04.2015 -
HBU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2023 -
TOMMY HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2023 -
Ejendomsselskabet Hvidtfeldt & Winter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2023 -
Buddingevej 231 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (31)
-
ABSALONSGADE 1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
Ejendomsselskabet Hvidtfeldt & Winter ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023 -
ABSALONSGADE 1 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.04.2023
Registreringsdato: 28.04.2023
Blå bog (fortsat)
Tommy har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
24.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Direktør og Reel ejer
22.10.2014 - 24.01.2024
Direktør
28.04.2023 - 24.01.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
06.01.2016 - 07.02.2023
Reel ejer
06.01.2016 - Stadig aktiv
Direktør
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
22.10.2015 - 07.02.2023
Reel ejer
29.06.2022 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Tommy Wallstrøm Winter er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TOMMY HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.048' DKK. Gennem holdingselskabet TOMMY HOLDING ApS har Tommy derfor også andele i HBU ApS (100%), Unelco ApS (33.34-49.99%), Ejendomsselskabet Hvidtfeldt & Winter ApS (50-66.65%) og Buddingevej 231 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Tommy Wallstrøm Winter, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor HEDEBOVEJ ApS (Nu: ABSALONSGADE 1 ApS) kunne fremvise et overskud på 1.113' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor WISH APS (Nu: Unelco ApS) kunne fremvise et underskud på 1.959' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Tommy' netværk er Richardt Mangor Sanggaard Hansen.