Louise-Marie Törnqvist
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Louise-Marie Tørnqvist (Ejer) |
Største overskud: | 5.157' DKK EDITION WILHELM HANSEN A/S (2016) |
Største underskud: | -6.629' DKK EDITION WILHELM HANSEN A/S (2023) |
Største egenkapital: | 33.630' DKK EDITION WILHELM HANSEN A/S (2022) |
Største gæld: | 60.338' DKK COPYDAN ARKIV F.M.B.A. (2015) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos EDITION WILHELM HANSEN A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af EDITION WILHELM HANSEN A/S (16 år) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2003 i Louise-Marie Tørnqvist som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Louise-Marie Törnqvist der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Louise-Marie i 3 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
LOUILOUI ApS
Ejerandel: 100% -
JASOL I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
JASOL Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (4)
-
JASOL Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2019 -
LOUILOUI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2012 -
EDITION WILHELM HANSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2008 -
WISE PROPERTIES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
LOUILOUI ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.10.2012 -
EDITION WILHELM HANSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2010
Tidslinje (19)
-
WISE PROPERTIES ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
COPYDAN ARKIV F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023 -
JASOL IVS (Nu: JASOL APS)
Fratrådt som direktørDato: 25.11.2022
Registreringsdato: 25.11.2022
Blå bog (fortsat)
Louise-Marie har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
01.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.06.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
17.09.2012 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.05.2019 - 30.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Louise-Marie Törnqvist er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JASOL Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -23' DKK. Igennem sit holdingselskab JASOL Holding ApS har Louise-Marie dermed også ejerandele i & .
Se også koncerndiagram for Louise-Marie Törnqvist, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor EDITION WILHELM HANSEN A/S fremviste et overskud på 5.157' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor EDITION WILHELM HANSEN A/S fremviste et underskud på 6.629' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 336' DKK (WISE PROPERTIES ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.629' DKK (EDITION WILHELM HANSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 28.512' DKK (EDITION WILHELM HANSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -23' DKK (JASOL Holding IVS (Nu: JASOL Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Louise-Marie' netværk er Jacob Christian Mønsted.