Torben Brinch Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | TP Ejendom (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -721' DKK AC-DK A/S (2020-21) |
Største egenkapital: | -71' DKK AC Laws ApS (2020-21) |
Største gæld: | 1.377' DKK AC-DK A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af TP Ejendom (6 år 1 måned) |
Det hele startede i 2018 ved TP Ejendom i rollen som Ejer. Torben Brinch Pedersen erhvervede virksomheden TP Ejendom d. 29. august 2018. Torben har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer har Torben nu bestreddet i 6 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen køb og salg af egen fast ejendom.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TP Ejendom
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (15)
-
AC Laws ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
AC Laws ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2022
Registreringsdato: 27.04.2022 -
AC-DK A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021
Blå bog (fortsat)
Torben har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
29.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
15.07.2020 - 27.04.2022
Ejer
30.07.2020 - 27.04.2022
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter, Ejer og Direktør
25.11.2020 - 01.12.2021
Bestyrelsesmedlem
25.11.2020 - 10.05.2021
Ejer
10.05.2021 - 01.12.2021
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor AC-DK A/S kunne fremvise et underskud på 721' DKK.