Annette Ravnholt
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Clean Service v/Anette Buch Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.551' DKK LIND & RAVNHOLT ApS (2015) |
Største underskud: | -502' DKK Lind & Ravnholt Holding ApS (2021) |
Største egenkapital: | 2.977' DKK LIND & RAVNHOLT INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 8.997' DKK LIND & RAVNHOLT INVEST ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos LIND & RAVNHOLT ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af RAVNHOLT ApS (12 år 3 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 ved Clean Service v/Anette Buch Jensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Annette Ravnholt der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Annette i 3 måneder, før stoppet den 31. marts 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RAVNHOLT ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Lind & Ravnholt Holding ApS
Via RAVNHOLT ApS -
LIND & RAVNHOLT ApS
Via Lind & Ravnholt Holding ApS -
LIND & RAVNHOLT INVEST ApS
Via Lind & Ravnholt Holding ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Buch & Bak Wine ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.01.2021
Registreringsdato: 22.01.2021 -
Buch & Bak Wine ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.01.2021
Registreringsdato: 22.01.2021 -
Buch & Bak Wine ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 23.10.2017
Registreringsdato: 23.10.2017
Blå bog (fortsat)
Annette har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
22.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
21.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
23.10.2017 - 22.01.2021
Ejerandel: 100%
Annette Ravnholt ejer desuden også holdingselskabet Lind & Ravnholt Holding ApS (ejer lige nu 25%). Gennem holdingselskabet Lind & Ravnholt Holding ApS ejes der også andele i LIND & RAVNHOLT ApS (100%) og LIND & RAVNHOLT INVEST ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Annette Ravnholt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor RAVNHOLT ApS kunne offentliggøre et overskud på 538' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor RAVNHOLT ApS kunne offentliggøre et underskud på 392' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 662' DKK (LIND & RAVNHOLT INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.977' DKK (LIND & RAVNHOLT INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 271' DKK (RAVNHOLT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Annette' netværk er René Ravnholt.