Marianne Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1995 (28 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KASERNEN'S HESTEKLINIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.796' DKK SNESLEV DYREKLINIK A/S (Nu: KASERNEN'S HESTEKLINIK A/S) (2020-21) |
Største underskud: | -128' DKK SNESLEV DYREKLINIK A/S (Nu: KASERNEN'S HESTEKLINIK A/S) (2016-17) |
Største egenkapital: | 2.305' DKK SNESLEV DYREKLINIK A/S (Nu: KASERNEN'S HESTEKLINIK A/S) (2020-21) |
Største gæld: | 1.633' DKK SNESLEV DYREKLINIK A/S (Nu: KASERNEN'S HESTEKLINIK A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos SNESLEV DYREKLINIK A/S (Nu: KASERNEN'S HESTEKLINIK A/S) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dyrlæge Marianne Ploug Frandsen (21 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 ved KASERNEN'S HESTEKLINIK A/S (tidligere SNESLEV DYREKLINIK A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Marianne Frandsen i 6 år 9 måneder, før fratrædelsen den 15. september 2002.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor dyrlæger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020-21 kunne fremvise et overskud på 1.796' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 4. april 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dyrlæge Marianne Ploug Frandsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (5)
-
Dyrlæge Marianne Ploug Frandsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2002
Registreringsdato: 01.10.2002 -
SNESLEV DYREKLINIK A/S (Nu: KASERNEN'S HESTEKLINIK A/S)
Fratrådt som direktørDato: 15.09.2002
Registreringsdato: 15.09.2002 -
SNESLEV DYREKLINIK A/S (Nu: KASERNEN'S HESTEKLINIK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2002
Registreringsdato: 15.09.2002
Blå bog (fortsat)
Marianne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.12.1995 - 15.09.2002
Ejerandel: Intet ejerskab