Karsten Bjerregaard Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 13. aug. 2010 (14 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | VERTIGO DANMARK ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejer Karsten Bjerregaard Nielsen (4 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2010 i VERTIGO DANMARK ApS (tidligere KONTIKI RANDERS ApS) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Karsten Bjerregaard Nielsen i 3 måneder, inden stoppet d. 9. december 2010.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden restaurationsvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. november 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Udlejer Karsten Bjerregaard Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Udlejer Karsten Bjerregaard Nielsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 02.01.2020
Registreringsdato: 02.01.2020 -
KONTIKI RANDERS ApS (Nu: VERTIGO DANMARK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.12.2010
Registreringsdato: 09.12.2010 -
KONTIKI RANDERS ApS (Nu: VERTIGO DANMARK ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 13.08.2010
Registreringsdato: 13.08.2010
Blå bog (fortsat)
Karsten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
13.08.2010 - 09.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab