Morten Klitgaard Nissen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Udlejningsejendom Vejlevej 68 v/Morten Nissen (Ejer) |
Største overskud: | 638' DKK Givskud Dyreklinik ApS (2021) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 1.125' DKK Klitgaard Nissen Holding ApS (2018) |
Største gæld: | 1.354' DKK Givskud Dyreklinik ApS (2020) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Givskud Dyreklinik ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Udlejningsejendom Vejlevej 68 v/Morten Nissen (21 år 9 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2002 ved Udlejningsejendom Vejlevej 68 v/Morten Nissen (tidligere Givskud Dyreklinik v/Morten Nissen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Klitgaard Nissen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Morten nu besiddet i 21 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Udlejningsejendom Vejlevej 68 v/Morten Nissen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Klitgaard Nissen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Givskud Dyreklinik ApS
Via Klitgaard Nissen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Klitgaard Nissen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2019 -
Givskud Dyreklinik ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2016
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Klitgaard Nissen Holding ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 11.09.2019
Registreringsdato: 11.09.2019 -
Klitgaard Nissen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.09.2019
Registreringsdato: 11.09.2019 -
Klitgaard Nissen Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.09.2019
Registreringsdato: 11.09.2019
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 10 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
11.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
06.12.2016 - 11.09.2019
Ejer
07.09.2017 - 11.09.2019
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Ejer
29.06.2016 - 06.12.2016
Direktør
29.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Morten Klitgaard Nissen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Klitgaard Nissen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 820' DKK. Igennem sit holdingselskab Klitgaard Nissen Holding ApS har Morten dermed også ejerandele i Givskud Dyreklinik ApS (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Morten Klitgaard Nissen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Givskud Dyreklinik ApS fremviste et overskud på 638' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 570' DKK (Givskud Dyreklinik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 826' DKK (Givskud Dyreklinik ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 820' DKK (Klitgaard Nissen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Karina Klitgaard Nissen.