Freddy Normann Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORMANN HANSENS PLASTIK IMPORT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 769' DKK JYDSK POLSTRING A/S (Nu: JYDSK POLSTRING ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -644' DKK SADELMAGER TRADING ApS (2017) |
Største egenkapital: | 1.293' DKK SADELMAGER HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 2.185' DKK JYDSK POLSTRING A/S (Nu: JYDSK POLSTRING ApS) (2018-19) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos JYDSK POLSTRING A/S (Nu: JYDSK POLSTRING ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af SADELMAGER TRADING ApS (23 år 6 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1982 i NORMANN HANSENS PLASTIK IMPORT ApS i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Freddy Normann Hansen i 9 år 4 måneder, inden stoppet d. 6. maj 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 6. maj 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SADELMAGER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SADELMAGER TRADING ApS
Via SADELMAGER HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SADELMAGER TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.12.2017 -
SADELMAGER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2017
Tidslinje (19)
-
JYDSK POLSTRING A/S (Nu: JYDSK POLSTRING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2023
Registreringsdato: 22.09.2023 -
SADELMAGER TRADING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 31.12.2017
Registreringsdato: 31.12.2017 -
SADELMAGER HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.10.2017
Registreringsdato: 01.10.2017
Blå bog (fortsat)
Freddy har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.02.2005 - 22.09.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
17.07.2014 - 26.08.2014
Ejer
14.12.2014 - 04.02.2016
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.02.2005 - 01.08.2013
Ejer
14.12.2014 - Stadig aktiv
Direktør
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.01.1990 - 01.08.2013
Reel ejer
14.11.2014 - Stadig aktiv
Direktør
31.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.11.2002 - 01.04.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Freddy Normann Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SADELMAGER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Gennem sit holdingselskab SADELMAGER HOLDING ApS har Freddy dermed også andele i SADELMAGER TRADING ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Freddy Normann Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor SADELMAGER HOLDING ApS landede et overskud på 13' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor SADELMAGER TRADING ApS landede et underskud på 644' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 436' DKK (JYDSK POLSTRING A/S (Nu: JYDSK POLSTRING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (SADELMAGER HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -453' DKK (SADELMAGER TRADING ApS).