Peter Rabjerg Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 4. apr. 2000 (24 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | T.B.C. ApS - TOTAL BRAND CONCEPT (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | -23' DKK PETER HENRIK RASMUSSEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.174' DKK T.B.C. ApS - TOTAL BRAND CONCEPT (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af T.B.C. ApS - TOTAL BRAND CONCEPT (24 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2000 ved T.B.C. ApS - TOTAL BRAND CONCEPT i rollen som Ejer og Direktør. Peter Rabjerg Rasmussen erhvervede virksomheden T.B.C. ApS - TOTAL BRAND CONCEPT d. 4. april 2000. Peter der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Direktør bestred Peter i 24 år 5 måneder, før stoppet den 28. september 2024.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med fodtøj. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2013-14 som viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 6. februar 2024.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
T.B.C. ApS - TOTAL BRAND CONCEPT UNDER KONKURS
Ejerandel: 100% -
PETER HENRIK RASMUSSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
SHOESANDFRIENDS ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
PETER HENRIK RASMUSSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2007 -
SHOESANDFRIENDS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2007
Tidslinje (25)
-
T.B.C. ApS - TOTAL BRAND CONCEPT
Fratrådt som direktørDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
SHOESANDFRIENDS.COM A/S (Nu: SELSKABET AF 4. JUNI 2007 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.02.2014
Registreringsdato: 11.02.2014 -
HOLDINGSELSKABET AF 4. JUNI 2007 ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.05.2013
Registreringsdato: 31.05.2013
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
04.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.04.2000 - Stadig aktiv
Ejer
04.04.2000 - Stadig aktiv
Direktør
19.05.2003 - 06.02.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
04.06.2007 - 17.06.2010
Direktør
17.06.2010 - 17.06.2010
Bestyrelsesmedlem
23.04.2012 - 18.12.2012
Direktør
23.04.2012 - 11.02.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
04.06.2007 - 31.05.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på -23' DKK (PETER HENRIK RASMUSSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -278' DKK (T.B.C. HOLDING ApS (Nu: SHOESANDFRIENDS ApS)).