Kenneth Thue Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GFU I/S (Ejer) |
Største overskud: | 518' DKK Lønberegneren ApS (2021) |
Største underskud: | -55' DKK Lønberegneren ApS (2017) |
Største egenkapital: | 517' DKK Lønberegneren ApS (2021) |
Største gæld: | 489' DKK Lønberegneren ApS (2017) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Lønberegneren ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af METHODS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2002 hos GFU I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Morten Nødgaard Albæk, Christian Castenskiold-Klixbüll at Kenneth Thue Nielsen stiftede GFU I/S den dag i november 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Kenneth i 3 måneder, inden stoppet den 15. februar 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. februar 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
METHODS
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
LIVELLA Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Lønberegneren ApS
Via LIVELLA Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Lønberegneren ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2017 -
LIVELLA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
Lønberegneren ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.03.2017
Registreringsdato: 14.03.2017 -
LIVELLA Holding IVS (Nu: LIVELLA Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.03.2017
Registreringsdato: 10.03.2017 -
LIVELLA Holding IVS (Nu: LIVELLA Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.03.2017
Registreringsdato: 10.03.2017
Blå bog (fortsat)
Kenneth har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
14.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.03.2009 - 31.05.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.05.2006 - 08.05.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kenneth Thue Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LIVELLA Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 317' DKK. Gennem sit holdingselskab LIVELLA Holding ApS har Kenneth dermed også andele i Lønberegneren ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kenneth Thue Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Lønberegneren ApS landede et overskud på 518' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Lønberegneren ApS landede et underskud på 55' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 95' DKK (Lønberegneren ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 317' DKK (LIVELLA Holding IVS (Nu: LIVELLA Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 130' DKK (Lønberegneren ApS).