Susie Stærk Ekstrand
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kira Grønlykke Mondrup I/S (Ejer) |
Største overskud: | 60.000' DKK LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. (2017) |
Største underskud: | -101.000' DKK LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. (2022) |
Største egenkapital: | 640.000' DKK LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. (2020) |
Største gæld: | 1.337.000' DKK LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. (2020) |
Flest årsværk: | 940 årsværk hos LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vintervej V/Jacob Federspiel m.fl. (5 år 5 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 2003 i Kira Grønlykke Mondrup I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Thomas Mondrup, Kira Mondrup, Jacob Ditlev Federspiel at Susie Stærk Ekstrand stiftede Kira Grønlykke Mondrup I/S den dag i januar 2003. Hvervet som Ejer og Stifter havde Susie i 5 måneder, inden stoppet d. 1. juli 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juli 2003.
Direktørposter (1)
-
Life Science Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2020 -
Fonden Varefakta
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.09.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Life Science Danmark ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
Fonden Varefakta
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2020
Registreringsdato: 16.09.2020 -
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.04.2020
Registreringsdato: 21.04.2020
Blå bog (fortsat)
Susie har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
19.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2015 - 23.03.2017
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.12.2015 - 13.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. fremviste et underskud på 7.000' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 20.000' DKK (LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 135' DKK (FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 505.000' DKK (LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 39' DKK (Life Science Danmark ApS).
En af de forbindelser som går igen i Susie' netværk er Heidi Søsted.