Morten Bjerregaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MB it-Consulting v/Morten Bjerregaard (Ejer) |
Største overskud: | 5.941' DKK MB IT CONSULTING A/S (2019) |
Største underskud: | -4.083' DKK MB IT CONSULTING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 9.170' DKK M. BJERREGAARD HOLDING ApS (2019) |
Største gæld: | 19.383' DKK KHM EJENDOMME ApS (2014) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos M. BJERREGAARD HOLDING ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af M. BJERREGAARD HOLDING ApS (21 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 2002 i MB it-Consulting v/Morten Bjerregaard (tidligere MB it-Consulting v/Morten Bjerregaard) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Morten Bjerregaard der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Morten i 2 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M. BJERREGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
M. BJERREGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2003
Tidslinje (18)
-
MEDARBEJDERSELSKABET MBIT ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2020
Registreringsdato: 27.11.2020 -
MB IT CONSULTING ApS (Nu: MB IT CONSULTING A/S)
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2020
Registreringsdato: 27.11.2020 -
MEDARBEJDERSELSKABET MBIT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2020
Registreringsdato: 27.11.2020
Blå bog (fortsat)
Morten har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.2006 - 27.11.2020
Bestyrelsesmedlem
01.01.2006 - 27.11.2020
Reel ejer
15.05.2006 - 03.05.2021
Ejerandel: 40% -
Direktør
01.07.2003 - 27.11.2020
Bestyrelsesmedlem
11.10.2005 - 27.11.2020
Reel ejer
18.10.2011 - 14.03.2020
Reel ejer
15.03.2020 - 03.05.2021
Ejerandel: 84,18% -
Direktør
12.01.2015 - 08.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.04.2006 - 11.08.2008
Bestyrelsesmedlem
11.08.2008 - 07.04.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor MB IT CONSULTING A/S kunne fremvise et overskud på 5.941' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor MB IT CONSULTING A/S kunne fremvise et underskud på 4.083' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 659' DKK (M. BJERREGAARD HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 212' DKK (KHM EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.005' DKK (M. BJERREGAARD HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 587' DKK (KHM EJENDOMME ApS).