Nicolai Christian Sjö
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Eyedoctor.dk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.176' DKK Fahmy, Lindegaard & Sjö ApS (Nu: Fahmy & Lindegaard ApS) (2022) |
Største underskud: | -597' DKK Fahmy, Lindegaard & Sjö ApS (Nu: Fahmy & Lindegaard ApS) (2016-17) |
Største egenkapital: | 754' DKK Fahmy, Lindegaard & Sjö ApS (Nu: Fahmy & Lindegaard ApS) (2023) |
Største gæld: | 4.614' DKK Fahmy, Lindegaard & Sjö ApS (Nu: Fahmy & Lindegaard ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos Fahmy, Lindegaard & Sjö ApS (Nu: Fahmy & Lindegaard ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Eyedoctor.dk I/S (15 år 3 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2002 ved Eyedoctor.dk I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Lene Sjø at Nicolai Christian Sjö stiftede Eyedoctor.dk I/S den dag i oktober 2002. Rollen som Ejer og Stifter bestred Nicolai i 15 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2017.
Virksomheden opererede indenfor praktiserende speciallæger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2017.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Eyecare Copenhagen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
Dissing Sjö Holding IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.11.2021
Registreringsdato: 09.11.2021 -
Dissing Sjö Holding IVS
Fratrådt som direktørDato: 09.11.2021
Registreringsdato: 09.11.2021 -
Fahmy, Lindegaard & Sjö ApS (Nu: Fahmy & Lindegaard ApS)
Fratrådt som direktørDato: 09.04.2021
Registreringsdato: 09.04.2021
Blå bog (fortsat)
Nicolai har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
05.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
12.10.2016 - 09.11.2021
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
13.10.2016 - 09.04.2021
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
04.01.2016 - 31.12.2017
Reel ejer
01.03.2016 - 31.12.2017
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019 hvor Fahmy, Lindegaard & Sjö ApS (Nu: Fahmy & Lindegaard ApS) kunne offentliggøre et overskud på 153' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor Fahmy, Lindegaard & Sjö ApS (Nu: Fahmy & Lindegaard ApS) kunne offentliggøre et underskud på 597' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Nicolai' netværk er Hanne Jensen.