Janus Egholm
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | eConsult v/Janus Egholm (Ejer) |
Største overskud: | 1.711' DKK VISIONSOFT ApS (Nu: SCANGRADING ApS) (2018) |
Største underskud: | -555' DKK VISIONSOFT ApS (Nu: SCANGRADING ApS) (2020) |
Største egenkapital: | 3.156' DKK VISIONSOFT ApS (Nu: SCANGRADING ApS) (2023) |
Største gæld: | 923' DKK VISIONSOFT ApS (Nu: SCANGRADING ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos VISIONSOFT ApS (Nu: SCANGRADING ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SCANGRADING ApS (17 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 i eConsult v/Janus Egholm som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Janus Egholm der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Janus i 9 år 6 måneder, inden stoppet d. 30. april 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. april 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SG Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SCANGRADING ApS
Via SG Holding ApS
Direktørposter (2)
-
SG Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2021 -
SCANGRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
SCANGRADING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.11.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
VISIONSOFT ApS (Nu: SCANGRADING ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021 -
SG Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021 -
SG Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2021
Registreringsdato: 29.06.2021
Blå bog (fortsat)
Janus har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
13.11.2006 - 29.06.2021
Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer
13.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
04.12.2013 - 23.05.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
20.10.2002 - 30.04.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Janus Egholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SG Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.368' DKK. Igennem sit holdingselskab SG Holding ApS har Janus dermed også ejerandele i SCANGRADING ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Janus Egholm, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor VISIONSOFT ApS (Nu: SCANGRADING ApS) fremviste et overskud på 1.711' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor VISIONSOFT ApS (Nu: SCANGRADING ApS) fremviste et underskud på 555' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 617' DKK (VISIONSOFT ApS (Nu: SCANGRADING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14' DKK (SG Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.156' DKK (VISIONSOFT ApS (Nu: SCANGRADING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.368' DKK (SG Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Janus' netværk er Eydfinn Birgir Egholm.