Anne Styrbech
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 2002 - 31. okt. 2019 |
Karrieren startede hos: | Styrbech Fotografi v/Anne Styrbech (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -1.155' DKK Tiny House Living A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | -505' DKK Tiny House Living A/S (2022-23) |
Største gæld: | 1.202' DKK Tiny House Living A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Tiny House Living A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Ejer af Styrbech Fotografi v/Anne Styrbech (16 år 11 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Anne Styrbech. Første gang Anne var registreret som aktiv erhvervsdrivende ifølge E & S var tilbage i 2002 ved Styrbech Fotografi v/Anne Styrbech som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Anne Styrbech der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Anne i 16 år 11 måneder, før fratrædelsen den 31. oktober 2019.
Virksomheden opererede indenfor branchen fotografisk virksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. oktober 2019.
Tidslinje (6)
-
Tiny House Living A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.07.2024
Registreringsdato: 22.07.2024 -
Tiny House Living A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2022
Registreringsdato: 31.08.2022 -
Tiny House Living A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2022
Registreringsdato: 30.08.2022
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 19 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.03.2022 - 30.08.2022
Bestyrelsesmedlem
31.08.2022 - 22.07.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.2002 - 31.10.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anne Styrbech har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved Tiny House Living A/S der præsenterede et underskud på 1.155' DKK.
Anne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 1 år 10 måneder fra 2022 til 2024 hos Tiny House Living A/S.