Mirsad Halilovic
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | Marcellos Deli v/Mirsad Halilovic (Ejer) |
Største overskud: | 1.780' DKK CAFE CUCKOO´S NEST ODENSE APS (2021) |
Største underskud: | -75' DKK MKC ODENSE APS (2022) |
Største egenkapital: | 2.912' DKK MIRSAD HOLDING APS (2022) |
Største gæld: | 3.050' DKK CAFE CUCKOO´S NEST ODENSE APS (2021) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos CAFE CUCKOO´S NEST ODENSE APS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Marcellos Deli v/Mirsad Halilovic (9 år 7 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2002 ved Marcellos Deli v/Mirsad Halilovic (tidligere Pizza Galia/Mirsad Halilovic) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mirsad Halilovic der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mirsad i 9 år 7 måneder, før fratrædelsen den 1. maj 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. maj 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MKC ODENSE APS
Ejerandel: 50-66.65% -
MIRSAD HOLDING APS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
CAFE CUCKOO´S NEST ODENSE APS
Via MIRSAD HOLDING APS -
ODENSE BILHUS APS
Via MIRSAD HOLDING APS
Direktørposter (3)
-
ODENSE BILHUS APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2024 -
CAFE CUCKOO´S NEST ODENSE APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2017 -
MIRSAD HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.10.2016
Ejendomme (6)
Tidslinje (7)
-
ODENSE BILHUS APS
Tilknyttet som direktørDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024 -
MKC ODENSE APS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.12.2023
Registreringsdato: 15.12.2023 -
CAFE CUCKOO´S NEST ODENSE APS
Tilknyttet som direktørDato: 31.10.2017
Registreringsdato: 31.10.2017
Blå bog (fortsat)
Mirsad har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
27.10.2017 - Stadig aktiv
Direktør
31.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
17.10.2016 - 14.12.2023
Ejer
15.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2002 - 01.05.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mirsad Halilovic er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MIRSAD HOLDING APS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.871' DKK. Gennem sit holdingselskab MIRSAD HOLDING APS har Mirsad dermed også andele i MKC ODENSE APS (50-66.65%), CAFE CUCKOO´S NEST ODENSE APS (50-66.65%) og ODENSE BILHUS APS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Mirsad Halilovic, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor CAFE CUCKOO´S NEST ODENSE APS landede et overskud på 1.780' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 562' DKK (CAFE CUCKOO´S NEST ODENSE APS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.871' DKK (MIRSAD HOLDING APS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 653' DKK (MKC ODENSE APS).
En af de forbindelser som går igen i Mirsad' netværk er Caglar Koycu.