Sten Mainz Rode
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rode & Associates v/Sten Rode (Ejer) |
Største overskud: | 164' DKK Talent Assessment Partners ApS (2023) |
Største underskud: | -39' DKK Talent Assessment Partners ApS (2022) |
Største egenkapital: | 148' DKK Talent Assessment Partners ApS (2023) |
Største gæld: | 592' DKK Talent Assessment Partners ApS (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Talent Assessment Partners ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Rode & Associates v/Sten Rode (12 år 3 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2002 hos Rode & Associates v/Sten Rode (tidligere Facilitator v/Sten Rode) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Sten Mainz Rode der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Sten i 12 år 3 måneder, inden stoppet den 31. december 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rode Holding af 2022 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Talent Assessment Partners ApS
Via Rode Holding af 2022 ApS
Direktørposter (2)
-
Rode Holding af 2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2022 -
Talent Assessment Partners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2022
Tidslinje (5)
-
Talent Assessment Partners ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.2022
Registreringsdato: 29.06.2022 -
Rode Holding af 2022 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022 -
Rode Holding af 2022 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.06.2022
Registreringsdato: 01.06.2022
Blå bog (fortsat)
Sten har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Reel ejer
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejer og Direktør
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.06.2022 - 03.04.2023
Direktør
29.06.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
04.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.10.2002 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Sten Mainz Rode er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Rode Holding af 2022 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 29' DKK. Igennem sit holdingselskab Rode Holding af 2022 ApS har Sten dermed også ejerandele i Talent Assessment Partners ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Sten Mainz Rode, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Talent Assessment Partners ApS fremviste et overskud på 164' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Talent Assessment Partners ApS fremviste et underskud på 39' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 164' DKK (Talent Assessment Partners ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6' DKK (Rode Holding af 2022 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 148' DKK (Talent Assessment Partners ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 29' DKK (Rode Holding af 2022 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sten' netværk er Gitte Lykke Jensen.