Jørn Thomassen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØSTERKJÆR MØLLELAUG I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af TØRRINGHUSE VANDVÆRK (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2002 i ØSTERKJÆR MØLLELAUG I/S i hvervet som Ejer. Jørn Thomassen købte sig ind i virksomheden den 1. januar 2002 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Jørn af: Finn Herup Rytter, Thorleif Houmøller Bech, Carsten Mose Jeppesen og 45 andre personer. Hvervet som Ejer havde Jørn i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. december 2004.
Virksomheden arbejdede indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Solcellepark Høvsøre I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Solcellepark Høvsøre I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022 -
ØSTERKJÆR MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2004
Registreringsdato: 31.12.2004 -
ØSTERKJÆR MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2002
Registreringsdato: 01.01.2002
Blå bog (fortsat)
Jørn har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
23.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
30.11.2017 - 05.08.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.01.2002 - 31.12.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jørn' netværk er Anders Salomon Haugaard.