Ernst Bindzus
Erhvervsaktiv: | 1. nov. 1985 - 30. mar. 2017 |
Karrieren startede hos: | DAN BØRSEMISSION INVEST ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 368' DKK BINDZUS-INVEST ApS (Nu: BINDZUS TRADING ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -159' DKK BINDZUS-INVEST ApS (Nu: BINDZUS TRADING ApS) (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.061' DKK BINDZUS-INVEST ApS (Nu: BINDZUS TRADING ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 234' DKK BINDZUS-INVEST ApS (Nu: BINDZUS TRADING ApS) (2014-15) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Mocare ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af BINDZUS TRADING ApS (38 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 1985 ved DAN BØRSEMISSION INVEST ApS (tidligere DAN BØRSEMISSION INVEST A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ernst Bindzus i 4 år 11 måneder, før fratrædelsen den 30. oktober 1990.
Virksomhedens branche var dengang indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. september 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BINDZUS TRADING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BINDZUS TRADING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.1986
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
Mocare ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
Mocare ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2017
Registreringsdato: 01.07.2017 -
HJORTRIMMEN VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.03.2017
Registreringsdato: 30.03.2017
Blå bog (fortsat)
Ernst har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
07.03.1986 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.07.2017 - 30.10.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
29.11.1995 - 30.03.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.08.1996 - 29.11.1996
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.08.1986 - 08.11.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor BINDZUS-INVEST ApS (Nu: BINDZUS TRADING ApS) fremviste et overskud på 368' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor BINDZUS-INVEST ApS (Nu: BINDZUS TRADING ApS) fremviste et underskud på 159' DKK.