Stefan Siig
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | EZE I/S Jacob V Schmidt, Martin Madsen & Stefan Siig (Ejer) |
Største overskud: | 1.910' DKK SPORTSSYS DANMARK ApS (2021) |
Største underskud: | -490' DKK SPORTSSYS DANMARK ApS (2015) |
Største egenkapital: | 1.907' DKK SPORTSSYS DANMARK ApS (2023) |
Største gæld: | 5.507' DKK EZE IT A/S (Nu: ITPLANETEN A/S) (2013-14) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos SPORTSSYS DANMARK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SPORTSSYS DANMARK ApS (6 år 6 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2002 hos EZE I/S Jacob V Schmidt, Martin Madsen & Stefan Siig (tidligere EZE Jacob V Schmidt & Martin Madsen) i hvervet som Ejer. Stefan Siig købte sig ind i virksomheden den 1. oktober 2002 og havde en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Stefan af: Jacob Vestergaard Schaumann Schmidt og Martin Madsen. Titlen som Ejer havde Stefan i 3 år 8 måneder, inden stoppet den 30. juni 2006.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Siig Holding, Viborg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SPORTSSYS DANMARK ApS
Via Siig Holding, Viborg ApS
Direktørposter (2)
-
SPORTSSYS DANMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2018 -
Siig Holding, Viborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
SPORTSSYS DANMARK ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
Siig Holding, Viborg ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023 -
Siig Holding, Viborg ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2023
Registreringsdato: 21.11.2023
Blå bog (fortsat)
Stefan har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
22.12.2016 - 23.08.2018
Direktør
21.03.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.08.2018 - 11.09.2019
Ejer
24.08.2018 - 08.10.2023
Reel ejer
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejer
09.10.2023 - 21.11.2023
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2006 - 18.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.10.2002 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Stefan Siig er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Siig Holding, Viborg ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.881' DKK. Gennem sit holdingselskab Siig Holding, Viborg ApS har Stefan dermed også andele i SPORTSSYS DANMARK ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Stefan Siig, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor SPORTSSYS DANMARK ApS landede et overskud på 1.910' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.843' DKK (SPORTSSYS DANMARK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.907' DKK (SPORTSSYS DANMARK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.881' DKK (Siig Holding, Viborg ApS).